Auskünfte zu Veronica Agnes Schaller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Veronica Agnes Schaller
Publikationsnummer: HR02-1006047501, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Bildungszentrum Betagtenbetreuung, in Basel, CHE-111.777.607, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946422).
Name neu:
Bildungszentrum Betagtenbetreuung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 06.05.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler-Baretta, Regina Theresa, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaller, Veronica Agnes, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Niklas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005814660, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Musikschule Konservatorium Bern, in Bern, CHE-109.061.540, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Veronica, von Basel, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahlfeld, Konrad Wilhelm, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rytz, Regula, von Rüti bei Büren, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Bruno Paul, von Triengen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005555631, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Bildungszentrum Betagtenbetreuung, in Basel, CHE-111.777.607, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Petra, von Basel, in Bottmingen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourgin, Barbara, von Bern, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illenseer, Monica, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Gabriela, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler-Baretta, Regina Theresa, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Veronica Agnes, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laely, Yannik Kolja, von Aesch (BL), in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.